. |
Período: 2012 - Julho
(Período inicial de pesquisa: 01/01/2012)
Ordem | Nome | Cargo efetivo | Cargo comissionado | Provimentos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data Publicação Efetivo | Data Publicação Comissionado | ||||
1 | ANA PAULA BARROS PEREIRA RIGHI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 22/01/2008 | 18/02/2012 |
2 | ANA PAULA ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR I - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 28/11/2008 | 04/07/2012 |
3 | ANDRESSA MENDES CASAL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR I - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 20/12/2008 | 12/05/2012 |
4 | AURELIANO MAGELA DE REZENDE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | COORDENADOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 13/11/1999 | 10/01/2012 |
5 | CLAUDIA ALMEIDA DE VASCONCELLOS BARROS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 01/10/2008 | 06/07/2012 |
6 | CLAUDIA CECILIA SANTANA VENCESLAU | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 17/04/2009 | 31/01/2012 |
7 | DARIANA AUGUSTA DE TOLEDO PATROCINIO RUIZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 05/08/2008 | 04/07/2012 |
8 | ELIZABETH COIMBRA FELIX | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR III - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 30/03/2001 | 01/03/2012 |
9 | FERNANDO MARCIO RESENDE PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | COORDENADOR I - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 03/04/2003 | 12/05/2012 |
10 | IGGOR LEONARDO COSTA GONTIJO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 05/08/2011 | 31/01/2012 |
11 | JUNIA MARIA SIQUEIRA DE CARVALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | COORDENADOR I - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 29/01/2003 | 28/06/2012 |
12 | LIVIA BERNARDES GOMES PEIXOTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | Não se aplica | 30/05/2012 | ||
13 | LUCIANA COELHO DE FREITAS AURICHIO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | COORDENADOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 27/03/2002 | 31/01/2012 |
14 | LUCIANA DE CASSIA SILVA FARIA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR III - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 06/07/2001 | 10/01/2012 |
15 | LUCIMAR RODRIGUES DE PAULA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 23/03/2005 | 31/01/2012 |
16 | LUCIMARA BRANDAO REIS ARAUJO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 03/05/2005 | 01/03/2012 |
17 | MARCIA CRISTINA SALAZAR BARBOSA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 10/06/2004 | 01/03/2012 |
18 | MARCO AURELIO BELCHIOR | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 06/10/2009 | 31/01/2012 |
19 | MARIA CAROLINA FARIA REIS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | Não se aplica | 17/01/2012 | ||
20 | MARIA JOSE HORTA NUNES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 05/11/2003 | 28/06/2012 |
21 | MATHEUS DE OLIVEIRA DANDE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | ASSESSOR I - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 21/08/2008 | 07/06/2012 |
22 | RACHEL RAMOS IBANES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | COORDENADOR I - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 13/12/2011 | 05/07/2012 |
23 | ROSANGELA AZEVEDO SA ALKMIN | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | Não se aplica | 14/06/2012 | ||
24 | SEBASTIAO NOBRE DA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | COORDENADOR I - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 06/06/1990 | 15/06/2012 |
25 | SILVIA MARIA MIRANDA E SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | COORDENADOR II - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 13/11/1999 | 01/03/2012 |
26 | ULISSES OLIVEIRA CRUZ | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP - NOMEADO | COORDENADOR I - NOMEADO CARGO COMISSIONADO | Não se aplica | 23/02/2008 | 02/06/2012 |
TOTAL | 26 |
Pesquisa de provimentos busca registros com datas de provimento em cargo efetivo OU comissionado. no período em questão.
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 20/09/2024